Auskünfte zu Philipp Riemenschneider
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Philipp Riemenschneider
Publikationsnummer: 2771964, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
LIBE Lichttechnische Beratung P. Riemenschneider, in Untersiggenthal, CH-400.1.026.315-1, Rütelistrasse 5, 5417 Untersiggenthal, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Beratung in Lichttechnik und Beleuchtung. Übernimmt Aktiven und Passiven der erloschenen Einzelfirma 'LIBE Lichttechnische Beratung W. Riemenschneider Dipl. Ing. (FH)' in Untersiggenthal (CH-400.1.009.907-3).
Eingetragene Personen:
Riemenschneider, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Riemenschneider, Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Untersiggenthal, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1259556, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BETAG Licht GmbH, in Otelfingen, Entwicklung von Beleuchtungstechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 16.10.2003, S. 16, Publ. 1216262).
Statutenänderung:
21.10.2003.
Firma neu:
ilumera betag gmbh.
Stammkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 30'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riemenschneider, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ilumera Group AG, in Zug, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 375'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
M. TCM Management & Traffic Consulting GmbH, in Wien (A), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 125'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 26'000.--];
Kromer, Heiner, von Delsberg, in Emmetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Märki, Martin, von Rüfenach, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BETAG Licht GmbH, bisher in B r u n e g g , Handel mit Produkten der Beleuchtungstechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2001, S. 1362).
Gründungsstatuten:
21.09.1999.
Statutenänderung:
6.04.2001.
Sitz neu:
O t e l f i n g e n .
Domizil neu:
Industriestrasse 30, 8112 Otelfingen.
Zweck:
Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Produkten der Beleuchtungstechnik einschliesslich Steueranlagen;
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beleuchtungstechnik;
kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 30'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
M. Tech Technologie und Beteiligungs AG, in Stuttgart (D), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.- [wie bisher];
Bösinger, Richard, von Zürich, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Riemenschneider, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Feurstein, Günther R., österreichischer Staatsangehöriger, in Endingen (D), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Endingen].